Название: Род Мандрыки
Автор: Михаил Константинович Привалов
Издательство: ЛитРес: Самиздат
Жанр: Биографии и Мемуары
isbn:
isbn:
• Служба в армии: 15.05.1866, Киев. Воинское звание: майор. Зачислен в запасные войска по армейской пехоте с оставлением под покровительством Комитета о раненых.
• Служба в армии: 22.09.1866, Киев. Майор. Награждён орденом Святого Владимира 4 степени с бантом за 25 лет службы в офицерских чинах.
• Родилась Эмилия: 30.12.1866, Киев. Родилась: Эмилия Акимовна Мандрыка (109-72).
• Родился Георгий: 10.04.1869, Киев. Родился: Георгий Акимович Мандрыка (110-72).
• Посвящение: 30.12.1869, Киев. Род признан Департаментом Герольдии Правительствующего Сената в потомственном дворянском достоинстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Киевской губернии Указом № 99 и Определением Киевского дворянского депутатского Собрания о внесении в родословную книгу 28.01.1897 и № 275 от 26.05.1869, на основании документов родословной, поданных Акимом Андреевичем.
• Родился Владимир: 29.05.1871, Киев. Родился: Владимир Акимович Мандрыка (111-72).
• Служба в армии: С 21.02.1872 по 25.09.1872, Киев. Майор. Был членом раскладочной комиссии по оценке недвижимых имуществ для налога, по выбору Киевской городской думы.
• Служба в армии: 18.05.1872. Майор. Назначен Наблюдающим за передвижением войск Варшавского Района. Петроковская станция Варшавско-Венской железной дороги.
• Служба в армии: 20.01.1873, Брест-Литовск. Майор. Командирован временно на ст. Брест.
• Служба в армии: 01.04.1873, Варшава. Майор. Переведён на ст. Варшава, для исполнения обязанностей наблюдающего за перевозкой войск.
• Служба в армии: 19.09.1873, Киев. Майор. Переведён Наблюдающим за передвижением войск по Киево-Брестской железной дороге.
• Служба в армии: 27.11.1873, Киев. Воинское звание: подполковник.
• Родился Александр: 22.08.1874, Киев. Родился: Александр Акимович Мандрыка (112-72).
• Служба в армии: 06.02.1878, Бухарест. Подполковник. Командирован в распоряжение Командующего войсками в тылу действующей армии, Бухарест. Состоял в распоряжении Генерал-Адьютанта Дрензельни. Участвовал в военных действиях в Турецкой кампании по 3 февраля 1879 года.
• Служба в армии: 09.02.1878, Бухарест. Подполковник. Назначен в распоряжение Начальника Инженеров тыла Армии Наблюдающим за передвижением войск по железным дорогам и водой.
• Служба в армии: 07.04.1878, Бухарест. Подполковник. Назначен Председателем ревизионной комиссии при Интендантстве по освидетельствованию продуктов, поставляемых для армии.
• Служба в армии: 13.11.1878, Рущук. Подполковник. Назначен Помощником Коменданта города-крепости Рущук.
• Служба в армии: 03.02.1879, Киев. Подполковник. Отчислен от должности и командирован в город Киев.
• Служба в армии: 23.02.1883, Киев. Воинское звание: полковник. Кроме перечисленных наград имеет: пряжку за 15 лет беспорочной службы; серебряные медали: за усмирение Венгрии и Трансильвании; за защиту Севастополя; в память царствования Александра III и Николая I; бронзовые медали: наследственную за 1812 г.; медаль в память войны 1853–1854 гг.; СКАЧАТЬ