Название: Азбука вождей. Часть 2
Автор: Василий Вадимович Придеин
Издательство: ЛитРес: Самиздат
Жанр: История
isbn: 978-5-532-08545-9
isbn:
1 февраля 1935 года – 8 апреля 1966 года
кандидат в члены с 23 июля 1926 года
– Председатель Президиума Верховного Совета СССР
15 июля 1964 года – 9 декабря 1965 года
Предшественник: Леонид Ильич Брежнев
Преемник: Николай Викторович Подгорный
– Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР
28 февраля 1955 года – 15 июля 1964 года
Глава правительства: Николай Александрович Булганин, Никита Сергеевич Хрущёв
один из нескольких одновременно в этой должности
– Заместитель председателя СНК-Совета Министров СССР
22 июля 1937 года – 28 февраля 1955 года
Глава правительства: Вячеслав Михайлович Молотов, Иосиф Виссарионович Сталин,
Георгий Максимилианович Маленков, Николай Александрови Булганин
– Министр торговли СССР
24 августа 1953 года – 22 января 1955 года
Предшественник: он же как министр внутренней и внешней торговли
Преемник: Дмитрий Васильевич Павлов
вновь образованное министерство – выделением из министерства внутренней и внешней торговли
– Министр (нарком до 1946 года) внешней торговли СССР
29 января 1938 – 4 марта 1949
Предшественник: Евгений Денисович Чвялев
Преемник: Михаил Алексеевич Меньшиков
– Народный комиссар пищевой промышленности СССР
29 июля 1934 – 19 января 1938
Предшественник: он же как нарком снабжения
Преемник: Абрам Лазаревич Гилинский
– Народный комиссар снабжения СССР
22 ноября 1930 – 29 июля 1934
Предшественник: он же как нарком внешней и внутренней торговли
Преемник: нарком внутренней торговли Израиль Яковлевич Вейцер
наркомат разделен на Наркомат внутренней торговли и Наркомат пищевой промышленности
– Народный комиссар внешней и внутренней торговли СССР
14 августа 1926 года – 22 ноября 1930 года
Предшественник: Лев Борисович Каменев
Преемник: нарком внешней торговли Аркадий Павлович Розенгольц
наркомат разделен на Наркомат внешней торговли и Наркомат снабжения
– 1-ый секретарь Северокавказского крайкома ВКП(б)
1924–1926
Предшественник: должность учреждена
Преемник: Григорий Константинович Орджоникидзе
Родился в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне Туманянский район Республики Армения) в крестьянской семье. Армянин. В ноябре 1914 г., будучи учащимся армянской духовной семинарии в Тифлисе, записался в добровольческую армянскую дружину для отправки на турецкий СКАЧАТЬ